Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | 17.11.2020 | bis 17.11.2020 |
Rat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2005 | 31.10.2020 | von 01.06.2005 bis 31.10.2020 |
SPD-Fraktion | SPD | SPD stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 01.06.2005 | | von 01.06.2005 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Stadtentwicklungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.01.2019 | 31.10.2020 | von 01.01.2019 bis 31.10.2020 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.05.2019 | 31.10.2020 | von 07.05.2019 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 05.12.2019 | 17.11.2020 | von 05.12.2019 bis 17.11.2020 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 |
Bau- und Vergabeausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 31.10.2020 | von 10.12.2019 bis 31.10.2020 |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | 17.11.2020 | von 10.12.2019 bis 17.11.2020 |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 17.11.2020 | von 12.12.2019 bis 17.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | 03.11.2020 | von 12.12.2019 bis 03.11.2020 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz | SPD | SPD stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 01.11.2020 | 07.09.2021 | von 01.11.2020 bis 07.09.2021 |
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit | SPD | SPD stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | stellvertretende/r sachkundige/r Bürger/in | 16.02.2022 | | von 16.02.2022 |
Kulturausschuss | SPD | SPD 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 27.09.2005 | 17.06.2014 | von 27.09.2005 bis 17.06.2014 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.09.2005 | 17.06.2014 | von 27.09.2005 bis 17.06.2014 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 02.07.2019 | von 18.06.2014 bis 02.07.2019 |